Stimmberechtigte Mitglieder |
Kreistag | Fraktionsvorsitzender der Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen | Fraktionsvorsitzender der Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | | | |
SPD-Fraktion im Kreistag Teltow-Fläming | Fraktionsvorsitzender der Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen | Fraktionsvorsitzender der Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Ausschuss für Wirtschaft | Fraktionsvorsitzender der Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen | Fraktionsvorsitzender der Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.07.2014 | 26.03.2018 | von 16.07.2014 bis 26.03.2018 |
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | Fraktionsvorsitzender der Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen | Fraktionsvorsitzender der Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.07.2014 | | von 17.07.2014 |
Jugendhilfeausschuss | Fraktionsvorsitzender der Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen | Fraktionsvorsitzender der Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2014 | | von 01.09.2014 |
Kuratorium des DRK-Krankenhauses Luckenwalde | Fraktionsvorsitzender der Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen | Fraktionsvorsitzender der Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2014 | 01.05.2019 | von 01.09.2014 bis 01.05.2019 |
Kreisausschuss | Fraktionsvorsitzender der Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen | Fraktionsvorsitzender der Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.06.2017 | | von 27.06.2017 |